Renseignements sur Terry Roger Lutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Terry Roger Lutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005092923, Registre du commerce Berne, (36)
Passaparola Interlaken GmbH, in Interlaken, CHE-104.787.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, S.0, Publ. 6335562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey-Cortesi, Veronica, von Muri AG und Buttwil, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Frey, Paul, von Muri AG, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Judith Regina, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Brunner, Adrian Christoph, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Terry Roger, von Ingenbohl, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004677703, Registre du commerce Berne, (36)
Sustain Invest, Trading & Consulting GmbH, in Matten bei Interlaken, CHE-402.196.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368675).
Firma neu:
Sustain Invest, Trading & Consulting GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sustain Invest, Trading & Consulting Sàrl en liquidation) (Sustain Invest, Trading & Consulting Sagl in liquidazione) (Sustain Invest, Trading & Consulting Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Terry Lutz, Dorfgasse 54, 3805 Goldswil b. Interlaken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Terry, von Ingenbohl, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 135 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Judith, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3368675, Registre du commerce Berne, (36)
Sustain Invest, Trading & Consulting GmbH, in Matten bei Interlaken, CHE-402.196.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189525).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Judith, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lutz, Terry, von Ingenbohl, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 135 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].