Renseignements sur Peter Luginbühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Luginbühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006096739, Registre du commerce Berne, (36)
FAIRASS AG, in Bern, CHE-180.984.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Peter, von Krattigen, in Recherswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
With, Jean-Michel, von Bremgarten (AG), in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Sascha, von Landiswil, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spielmann, Urs, von Messen, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005424840, Registre du commerce Berne, (36)
FAIRASS AG, in Bern, CHE-180.984.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Yvonne, von Krattigen, in Recherswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl, Cindy Ramona, von Krattigen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Jeffrey Philip, von Krattigen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
With, Jean-Michel, von Bremgarten (AG), in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl, Peter, von Krattigen, in Recherswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2913699, Registre du commerce Berne, (36)
FAIRASS AG, in Bern, CHE-180.984.304, Eigerstrasse 82, 3007 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2016.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich, der Vorsorgeberatung sowie dem Risikomanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 18.05.2016 und Inventar per 31.12.2015, Aktiven von CHF 185'043.89 und Fremdkapital von CHF 75'761.62 des Einzelunternehmens FAIRASS Peter Luginbühl, in Bern (CHE-112.243.389), wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 9'282.27 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Luginbühl, Peter, von Krattigen, in Recherswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl, Cindy Ramona, von Krattigen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Yvonne, von Krattigen, in Recherswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl, Jeffrey Philip, von Krattigen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.