Renseignements sur Christoph Lütolf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christoph Lütolf
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Lütolf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006047633, Registre du commerce Argovie, (400)
Civitas Public GmbH, in Zofingen, CHE-197.289.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütolf, Sibylle, von Schongau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreas Kalt GmbH (CHE-364.014.762), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kalt, Andreas, von Leibstadt, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005823997, Registre du commerce Argovie, (400)
Civitas Public GmbH, in Zofingen, CHE-197.289.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811233).
Statutenänderung:
18.07.2023.
Zweck neu:
Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungen sowie Treuhand-Revisionsdienstleistungen, insbesondere für Gemeinwesen, öffentlich-rechtliche Institutionen sowie Non-Profit Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kalt, Andreas, von Leibstadt, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005085945, Registre du commerce Soleure, (241)
Wärmeverbund Deitingen GmbH, in Deitingen, CHE-130.169.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746208).
Firma neu:
Wärmeverbund Deitingen GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Bruno, von Deitingen, in Deitingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.