Renseignements sur Rudolf Lüthi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rudolf Lüthi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Lüthi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005391003, Registre du commerce Nidwald, (150)
Domino Verwaltungs AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.645.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Rudolf, von Horw, in Hergiswil (NW), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienert, Michael, von Einsiedeln, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005117644, Registre du commerce Nidwald, (150)
Berichtigung des im SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 322 vom 26.02.2021 Domino Verwaltungs AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.645.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rudolf, von Horw, in Hergiswil (NW), mit Einzelunterschrift [Die Zeichnungsberechtigung wurde irrtümlich gelöscht].
Numéro de publication: HR02-1005114176, Registre du commerce Nidwald, (150)
Domino Verwaltungs AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.645.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breisacher, Theodor, von Maur, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Rudolf, von Horw, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienert, Michael, von Einsiedeln, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Dr. Robert Markus, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Simone Marguerite, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.