Renseignements sur Michael Willi Lüthi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michael Willi Lüthi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005293602, Registre du commerce Soleure, (241)
KreuzInvest GmbH, in Kriegstetten, CHE-305.214.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Doris, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Michael, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
SIGIS GmbH (CHE-217.788.805), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 192 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Siegenthaler, Peter Karl, von Trub, in Kriegstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pierantozzi, Pierino, von Basel, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brandenberger, Peter, von Flaach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pierantozzi, Françoise, von Basel, in Grenchen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004789532, Registre du commerce Soleure, (241)
KreuzInvest GmbH, in Kriegstetten, CHE-305.214.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488578).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Doris, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Michael, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
SIGIS GmbH (CHE-217.788.805), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 192 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004488578, Registre du commerce Soleure, (241)
KreuzInvest GmbH, in Kriegstetten, CHE-305.214.194, Hauptstrasse 62, 4566 Kriegstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2018.
Zweck:
Erwerb, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien sowie generell die Erbringung aller mit Grundstücken zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, das Grundstück Grundbuch Kriegstetten Nr. 157 sowie ab dem Grundstück Grundbuch Kriegstetten Nr. 158 eine Parzelle von 1'743 m2 zum Preis von höchstens CHF 777'175.00 zu übernehmen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 26.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Michael, von Kriegstetten, in Oekingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
SIGIS GmbH (CHE-217.788.805), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegenthaler, Peter Karl, von Trub, in Kriegstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.