Renseignements sur Daniel Lüthi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Lüthi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Lüthi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005387574, Registre du commerce Berne, (36)
Eberhart Partner Bauleitungen AG, in Bern, CHE-109.947.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Daniel, von Lauperswil, in Obergoldbach (Landiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Bernhard, von Schangnau, in Riggisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3598623, Registre du commerce Berne, (36)
Lüthi AG Bauunternehmung, in Arni (BE), CHE-107.186.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, Publ. 5153196).
Firma neu:
Lüthi AG Bauunternehmung in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Martin, von Lauperswil, in Arni BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Ulrich, von Lauperswil, in Biglen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Daniel, von Lauperswil, in Biglen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Andreas, von Lauperswil, in Arni BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5153196, Registre du commerce Berne, (36)
Gebr. Lüthi, in Arni BE, CH-035.2.008.915-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 3, Publ. 4254396).
Statuten neu:
17.06.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 282'126.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 132'126.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 150 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Lüthi AG Bauunternehmung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäfts. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gesellschafter vom 17.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Ulrich, von Lauperswil, in Biglen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Andreas, von Lauperswil, in Arni BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Daniel, von Lauperswil, in Biglen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Martin, von Lauperswil, in Arni BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.