Renseignements sur André Lüthi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Lüthi
Participations
Dernières notifications FOSC pour André Lüthi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005950867, Registre du commerce Berne, (36)
ETAVIS Bern-Mittelland AG, in Köniz, CHE-101.985.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruggmann, Beat, von Gossau ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, André, von Rüderswil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Cédric Miro, von Schwarzenburg, in Oberdiessbach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: HR02-1005694409, Registre du commerce Berne, (36)
ETAVIS Bern-Mittelland AG, in Wohlen bei Bern, CHE-490.557.661, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611660).
Hauptsitz in:
Köniz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klepo, Adnan, von Wohlen bei Bern, in Frauenkappelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luder, Raffael, von Seeberg, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, André, von Rüderswil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurbuchen, Michael, von Habkern, in Schüpfen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005611685, Registre du commerce Berne, (36)
ETAVIS Arnold AG, in Köniz, CHE-101.985.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337671).
Statutenänderung:
02.11.2022.
Firma neu:
ETAVIS Bern-Mittelland AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist zur Hauptsache die Planung, Projektierung, Ausführung und Unterhalt von technischen Gebäude- und Ausseninstallationen sowie die Herstellung und der Handel von gebäudetechnischen Apparaten und Geräten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Vertrage abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen und auch andere juristische oder natürliche Personen finanzieren. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten stellen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, André, von Rüderswil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zaugg, Stephan, von Trub, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
Biel/Bienne (CHE-275.310.543). Burgdorf (CHE-470.995.182). Wohlen bei Bern (CHE-490.557.661).