Renseignements sur Hans Lüscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Lüscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004920311, Registre du commerce Argovie, (400)
Lüscher und Knechtli AG Obermuhen, in Muhen, CHE-102.430.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, S.0, Publ. 1502905).
Statutenänderung:
15.05.2020. 15.06.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 15.06.2020 Aktiven von CHF 213'252.51 und Passiven von CHF 113'252.51 (Fremdkapital) auf die Lüscher und Knechtli AG, in Muhen (CHE-318.829.910).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
LK IMMOBILIEN AG.
Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Grundstücken aller Art im In- und Ausland sowie Planung und Realisierung von Immobilienprojekten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Hans, von Muhen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Sabrina, von Gränichen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1502905, Registre du commerce Argovie, (400)
Lüscher und Knechtli AG Obermuhen, in Muhen, CHE-102.430.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 2, Publ. 5106646).
Statutenänderung:
02.05.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner Treuhand AG (CHE-103.347.630), in Buchs AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Valentin, von Muhen, in Gränichen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Hans, von Muhen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5106646, Registre du commerce Argovie, (400)
Lüscher und Knechtli AG Obermuhen, in Muhen, CH-400.3.004.297-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.1998, S. 3521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr.rer.pol. Peter Lehner Bücherexperte 5033 Buchs, in Buchs, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Hans, von Muhen, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Valentin, von Muhen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehner Treuhand AG (CH-400.3.919.224-7), in Buchs AG, Revisionsstelle.