Renseignements sur Gilbert Lüscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gilbert Lüscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1827413, Registre du commerce Nidwald, (150)
Gilbert Lüscher AG, bisher in Uerkheim, CHE-102.259.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 2, Publ. 4761126).
Statutenänderung:
11.11.2014.
Sitz neu:
Ennetmoos.
Domizil neu:
Juch 2, 6372 Ennetmoos.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Produkten der Kabelfernsehbranche, Sende- und Empfangsanlagen, Internetprodukte, Broadcastanlagen, Telekommunikation aller Art sowie Beratungen und Übernahmen von Vertretungen, Mess- und Reparaturservice auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben oder errichten oder mit solchen fusionieren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Grundstücke erwerben, belasten, vermieten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Gilbert, von Muhen, in Uerkheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troller, Rudolf, von Kienberg, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6147554, Registre du commerce Argovie, (400)
Striega-Therm AG, in Oftringen, CH-400.3.004.748-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 2, Publ. 5217408).
Statutenänderung:
27.04.2011.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Breitenstrasse 10, 4852 Rothrist.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Wärmepumpen und Kühlanlagen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Wertschriften erwerben, veräussern, bewirtschaften und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.04.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Zofingen AG (CHE-107.112.416), in Zofingen, Revisionsstelle;
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Gilbert, von Muhen, in Uerkheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rudolf (genannt Ruedi), von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Uhlmann, Markus, von Trub, in Aarburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alvaro, Michael, von Bern, in Aarburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5217408, Registre du commerce Argovie, (400)
Striega-Therm AG, in Oftringen, CH-400.3.004.748-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2006, S. 2, Publ. 3228008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Thomas, von Reitnau, in Holziken, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rudolf (genannt Ruedi), von Vordemwald, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Gilbert, von Muhen, in Uerkheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].