Renseignements sur Ursula Lüpold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Lüpold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005746415, Registre du commerce Argovie, (400)
Kuhn Kanal AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.233.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2291051).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüpold, Thomas, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Etterlin, Pirmin, von Zufikon, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005454363, Registre du commerce Argovie, (400)
Gehren AG, in Möriken-Wildegg, CHE-271.899.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüpold, Willi, von Möriken-Wildegg, in Möriken AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey-Lüpold, Silvia, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004761651, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG, in Möriken-Wildegg, CHE-109.744.627, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2302729).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 19.09.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüpold, Thomas, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].