Renseignements sur Lukas Marc Lüem
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Marc Lüem
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005182510, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brandschutz Fölmli GmbH, in Willisau, CHE-115.000.860, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S.12, Publ. 5224428).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Wassergrabe 6, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Beratung in Brandschutzfragen jeglicher Art, insbesondere die Qualitätssicherung im baulichen und technischen Brandschutz, die Durchführung von integralen Tests, die Planung von Brandmeldeanlagen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli, Erika, von Emmen, Littau, Willisau und Grosswangen, in Willisau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüem, Thomas, von Schinznach, in Seengen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller, Reto, von Döttingen, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Adrian, von Trachselwald, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fölmli, Bruno, von Willisau und Grosswangen, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lüem, Andreas, von Schinznach, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüem, Lukas, von Schinznach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramic, Mesuda, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004918807, Registre du commerce Zoug, (170)
Thomas Lüem Partner AG, in Baar, CHE-109.075.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634658).
Statutenänderung:
12.06.2020.
Zweck neu:
Erbringung von Planungs- und Ingenieurleistungen für Elektroanlagen und Gebäudeautomation sowie für technischen und baulichen Brandschutz im Hoch- und Tiefbau, Durchführung von Qualitätssicherung im Brandschutz, haustechnische Gesamtplanungen sowie technische Koordinationen, Leitung integraler Tests sowie Anbieten von Expertisen, Beratungen und Projektleitung in allen genannten Bereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütler, Remo, von Hitzkirch, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Roland Paul, von Läufelfingen, in Kölliken, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Enzo, von Wangen SZ, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüem, Thomas, von Schinznach, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keusch, Beat, von Besenbüren, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoop, Rafael, von Flums, in Seengen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäretswil];
Kronhardt, Valerij, deutscher Staatsangehöriger, in Villmergen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Alina, von Medel (Lucmagn), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Adrian, von Trachselwald, in Geuensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zweidler, Silvio, von Bachs, in Menzingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Michael Adrian, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Reto, von Döttingen, in Hergiswil (NW), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüem, Andreas Fabian Lars, von Schinznach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüem, Lukas Marc, von Schinznach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.