Renseignements sur Mark Ludwig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mark Ludwig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005933636, Registre du commerce Zurich, (20)
Omeris AG, bisher in Burgdorf, CHE-159.240.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2018, Publ. 4116401).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Sitz neu:
Wiesendangen.
Domizil neu:
c/o Mark Ludwig, Weidstrasse 61, 8542 Wiesendangen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gempeler, Roland, von Diemtigen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Mark, von Kemmental, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3714837, Registre du commerce Berne, (36)
Omeris AG, in Burgdorf, CHE-159.240.375, c/o Forum für Treuhand AG, Bahnhofstrasse 94, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in der Alters- und Gesundheitsvorsorge. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brack, Ursina Dorothea, von Effingen, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gempeler, Roland, von Diemtigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludwig, Mark, von Kemmental, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1607601, Registre du commerce Zurich, (20)
QC-Expert AG, in Dübendorf, CHE-112.198.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Mark, von Kemmental, in Wiesendangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauterburg, Christian, von Bern, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].