Renseignements sur Gustav Lorenz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gustav Lorenz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004997341, Registre du commerce Zurich, (20)
Vontobel Kunstverlag AG, in Meilen, CHE-103.517.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S.27, Publ. 4561150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Marcel, von Affoltern im Emmental, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Elisabeth, von Affoltern im Emmental, in Wallisellen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Peter, von Meilen und Wyssachen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenz, Gustav, von Chur, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lorenz Dahi, Silvia, von Chur, in Winterthur, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lorenz, Claudia, von Bergün Filisur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4513300, Registre du commerce Grisons, (350)
Waldhaus Flims Mountain Resort AG, in Flims, CH-350.3.003.474-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2008, S. 12, Publ. 4423874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Hans Peter, von Chur, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlosser, Christoph, von Stüsslingen, in Flims, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Lorenz, Gustav, von Chur, Filisur und Zürich, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buch am Irchel].
Numéro de publication: 4305506, Registre du commerce Grisons, (350)
Indoor Sport Davos GmbH, in Davos, CH-350.4.002.211-7, Clavadelerstrasse 5, 7270 Davos Platz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.01.2008.
Zweck:
Die Beratung und Bewirtschaftung von Betrieben in den Bereichen Sport, Hotellerie/Gastronomie, Tourismus und deren Zulieferindustrie. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an Drittunternehmungen beteiligen;
solche verwalten, führen und übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte zu tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
Schriftlich oder per E-Mail. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 04.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lorenz, Gustav, von Chur, Filisur und Zürich, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.