Renseignements sur Marcio Lopes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Marcio Lopes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006136210, Registre du commerce Zurich, (20)
HMK Kosmetik GmbH, in Dietikon, CHE-114.038.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453762). Die Eintragung erfolgt gemäss Art. 153 Abs.1 HRegV i.V.m. Art. 933 Abs. 1 OR von Amtes wegen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopes, Marcio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Geroldswil].
Numéro de publication: HR02-1005453762, Registre du commerce Zurich, (20)
HMK Kosmetik GmbH, in Fischenthal, CHE-114.038.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294192).
Statutenänderung:
12.04.2022.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Lerzenstrasse 27, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Fakultät für Ästhetische Medizin, Diplom in fortgeschrittener ästhetischer Medizin, Postgraduierung in Ästhetik und Kosmetik, Fachkurse, Abschluss in Osteopathie, Spezialisierung in Lymphdrainage, Spezialisierungen in Kinesio Tape, ganzheitliche Therapien, injizierbare Kurse, Verkauf von ästhetischen und medizinischen Geräten, Produkte Dermokosmetik, Personal Training Kurse, Fernstudium Spezialisierung in Kieferorthopädie, Zahnmedizin Kurs, Kieferorthopädie und Prothese. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cirino, Brenner, brasilianischer Staatsangehöriger, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopes, Marcio, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005294192, Registre du commerce Zurich, (20)
Edil-Ico Sagl, bisher in Lugano, CHE-114.038.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, Publ. 6054188).
Statutenänderung:
20.08.2021.
Firma neu:
HMK Kosmetik GmbH.
Sitz neu:
Fischenthal.
Domizil neu:
Schulweg 10, 8498 Gibswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Kosmetikstudios sowie die Erbringung von Dienstleistungen rund um das Thema Gesichtsbehandlung, Hautpflege und Schönheit, sowie den Kauf und Verkauf von Kosmetikprodukten und Kosmetikgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantie und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die (Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.01.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Conferimenti in natura e assunzione di beni: apporto inventario (automezzo e rimorchio) per il valore complessivo di CHF 21'600.--, accettato dalla società per tale importo di cui CHF 20'000.-- computati sul capitale sociale. La rimanenza di CHF 1'600.-- verrà iscritta a bilancio quale credito verso la società.
Contratto:
11.01.2008.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.01.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del gerente del 21.01.2008 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia ad una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colicchio, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirino, Brenner, brasilianischer Staatsangehöriger, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lopes, Marcio, italienischer Staatsangehöriger, in Lodi (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.