Renseignements sur Jürgen Loos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürgen Loos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1372059, Registre du commerce Zoug, (170)
Loos Management GmbH, in Zug, CHE-112.484.711, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162647).
Firma neu:
Loos Management GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Morcote, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1021215, Registre du commerce Zoug, (170)
Osol-Aer Holding GmbH, in Zug, CH-170.4.006.827-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Morcote, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Dieter M., deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Ulm (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Vogelsang, Jürg, von Solothurn, in S-chanf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Jürg Vogelsang Holding AG (CH-320.3.054.172-7), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5931760, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NICRO Schweiz GmbH, in Sennwald, CH-320.4.068.262-0, Industriechemie, Bahnhof 6-8, 9465 Salez, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2010, 02.12.2010.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von chemischtechnischen Produkten und Materialien für die Industrie und das Gewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Osol-Aer Holding GmbH (CH-170.4.006.827-6), in Zug, das Warenlager gemäss Inventarliste vom 30.09.2010 und das gesamte Anlagevermögen, bestehend aus Immaterialgüterrechten, Maschinen, Geräte, Mobiliar, Einrichtungen, Büromaschinen, EDV-Datenverarbeitungsanlagen, Motorfahrzeugen, Werkzeugen, Lagereinrichtungen sowie Software zum Preis von höchstens CHF 83'322.95 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Osol-Aer Holding GmbH (CH-170.4.006.827-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogelsang, Jürgen, von Solothurn, in S-chanf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Loos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Morcote, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CH-170.9.001.019-3) , in Zug, Revisionsstelle.