Renseignements sur Richard Loher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Loher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6772718, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen, in Oberriet SG, CH-320.5.033.258-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6187764).
Domizil neu:
c/o Armin Loher, Gmeindstrasse 6, 9462 Montlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loher, Walter, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Max, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Richard, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loser, Alois, von Mosnang, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Felix, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breuss-Benz, Rita, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knupp, Josef, von Muolen, in Eichenwies (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck-Forster, Alice, von Appenzell, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züllig, Rolf, von Romanshorn, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loher, Armin Johann, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bandel, Lothar Josef, von Oberriet SG und Oberegg, in Oberriet SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrsche, Harald Beat, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher-Eggenberger, Margrith, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst-Benz, Maria Louisa, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Adrian, von Oberriet SG, in Rebstein, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2414272, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Oberes Rheintal, in Rüthi SG, CH-320.5.002.743-0, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 10, Publ. 447840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loher, Richard, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Rüthi-Lienz, in R ü t h i S G, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.1998, S. 6240).
Statutenänderung:
27.03.1999.
Firma neu:
Raiffeisenbank Oberes Rheintal.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Raiffeisenbank Montlingen, in Montlingen (Oberriet SG), durch Fusion. Aktiven von CHF 70'772'546.23 und Passiven von CHF 69'471'329.67 der Raiffeisenbank Montlingen gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.03.1999 und Fusionsbilanz per 31. 12.1998 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Raiffeisenbank Kobelwald, in Kobelwald (Oberriet SG), durch Fusion. Aktiven von CHF 57'767'263.36 und Passiven von CHF 56'272'167 .58 der Raiffeisenbank Kobelwald gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.03.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Raiffeisenbank Eichberg, in Eichberg, durch Fusion. Aktiven von CHF 25'113'047.17 und Passiven von CHF 24'011'157.20 der Raiffeisenbank Eichberg gehen gemäss Fusionsvertrag vom 20.03. 1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Erwin, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi-Büchel, Peter, von Seeberg, in Lienz (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schocher, Thomas, von Rüthi SG und Safien, in Rüthi SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Kluser, Willi, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marie-Louise, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet SG), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Meinrad, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dellai, Vinzenz, von Eichberg, in Eichberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Karl, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Segmüller, Roland, von Altstätten, in Eichberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger, Wilfried, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger, Peter, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichmuth, Andreas, von Unteriberg, in Balgach, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Helmut, von Rüthi SG, in Rüthi SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche, Walter, von Oberriet SG, in Eichberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Richard, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.