Renseignements sur Peter Lötscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Lötscher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Lötscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5475690, Registre du commerce Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Wellenau, Lipperschwendi, Seewadel und Umgebung, in Bauma, CH-020.5.901.197-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 26, Publ. 5444544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ennöther, Karl, von Vorderthal, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Peter, von Luzein, in Bauma, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5457604, Registre du commerce Zurich, (20)
Sennerei-Genossenschaft Wolfen-Steinenbach, in Sternenberg, CH-020.5.901.361-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.1999, S. 6548).
Firma neu:
Sennerei-Genossenschaft Wolfen-Steinenbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.12.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnurrenberger, Peter, von Sternenberg, in Sternenberg, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lötscher, Peter, von Luzein, in Sternenberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Hans, von Landiswil, in Sternenberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zurich, (20)
Sennerei-Genossenschaft Wolfen-Steinenbach, in S t e r n e n b e r g, Vorteilhafte Verwertung der produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 16.05.1997, S. 3297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Kurt, von Turbenthal, in Turbenthal, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Ulrich, von Turbenthal, in Turbenthal, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Walter, von Bichelsee-Balterswil, in Sternenberg, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher, Peter, von Luzein, in Sternenberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.