Renseignements sur Christoph Löslein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Löslein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004522234, Registre du commerce Lucerne, (100)
Board Advisors AG, in Sursee, CHE-112.409.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919911).
Domizil neu:
Wassergrabe 14, 6210 Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löslein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Mauensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boreatti, Walter, von Emmen und Nesslau, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Urs, von Dallenwil, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3835187, Registre du commerce Lucerne, (100)
Asia Access Holding AG, in Luzern, CHE-114.959.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löslein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Benjamin Fabian, von Matzingen, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1919911, Registre du commerce Lucerne, (100)
Board Advisors AG, in Mauensee, CHE-112.409.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659632).
Statutenänderung:
20.11.2014.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Centralstrasse 8a, 6210 Sursee. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löslein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Mauensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sarnen, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Niederberger, Urs, von Dallenwil, in Mauensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boreatti, Walter, von Emmen und Nesslau, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.