Renseignements sur Urs Löble
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Löble
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7133722, Registre du commerce Zurich, (20)
TecMec AG, in Uster, CH-020.3.024.802-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Reto, von Würenlingen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verfida Revision AG (CH-130.0.005.954-4), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Birwinken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löble, Urs, von Kreuzlingen, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribezzi, Roberto, von Neunkirch, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4772394, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Lorax GmbH, bisher in Weinfelden, CH-440.4.012.320-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 05.10.2000, S. 6810).
Statutenänderung:
3.11.2008.
Sitz neu:
Märstetten.
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 23, 8560 Märstetten. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Mattwil (Birwinken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Löble, Urs, von Kreuzlingen, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Ribezzi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.--].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Lorax GmbH, in W e i n f e l d e n, Betrieb einer mechanischen Werkstätte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.1999, S. 423).
Statutenänderung:
28.09.2000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Mattwil (Birwinken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-];
Löble, Urs, von Kreuzlingen, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-];
Ribezzi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-.