Renseignements sur Andreas Hans Locher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Hans Locher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005634094, Registre du commerce Berne, (36)
Arena Event Thun AG, in Thun, CHE-311.175.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611757).
Firma neu:
Arena Event Thun AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Thomas, von Bern, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kropf, Michael, von Gränichen, in Boll (Vechigen), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Thomas, von Worb, in Radelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten des Verwaltungsrates;
Locher, Andreas Hans, von Zürich, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten des Verwaltungsrates;
Sandoz, Laurent, von Le Locle, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten des Verwaltungsrates;
Zalud, Martin, von Heimberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amport, Hans, von Thunstetten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004930550, Registre du commerce Berne, (36)
Pleasure Productions GmbH, in Thun, CHE-114.381.507, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malogajski, Andrej, von Grindelwald, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Andreas Hans, von Zürich und Schlieren, in Hilterfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004601793, Registre du commerce Berne, (36)
Gentle Guard GmbH, in Thun, CHE-110.541.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Nina Maria, von Reutigen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Andreas Hans, von Zürich und Schlieren, in Hilterfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fringeli, Markus, von Bärschwil, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pantano, Sandro Carmelo, von Burgdorf, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].