Renseignements sur Sandra Liniger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sandra Liniger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2519519, Registre du commerce Berne, (36)
BKW ISP AG, in Ostermundigen, CHE-102.716.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1856867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liniger, Sandra, von Wohlen bei Bern, in Urtenen-Schönbühl, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6937912, Registre du commerce Berne, (36)
BKW ISP AG, in Ostermundigen, CH-035.3.014.093-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Suzanne, von Cham, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Liniger, Sandra, von Wohlen bei Bern, in Urtenen-Schönbühl, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Münchenbuchsee].
Numéro de publication: 6469194, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Netzgesellschaft SNG AG, in Bern, CH-035.3.020.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 5, Publ. 5814956).
Statutenänderung:
08.12.2011.
Firma neu:
BKW Netz Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BKW Réseau Suisse SA) (BKW Grid Switzerland Ltd.).
Domizil neu:
Viktoriaplatz 2, 3013 Bern .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau, Betrieb und Unterhalt von Leitungen und Anlagen zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität auf allen Spannungsebenen sowie von Telekommunikationsdiensten für sich und zugunsten der BKW AG und Gruppengesellschaften der BKW AG sowie für Dritte. Sie bezweckt weiter die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit Infrastrukturnetzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen, ferner ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften wie auch ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Sicherheiten aller Art stellen sowie Leistungen auch im Interesse anderer Konzerngesellschaften erbringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Patrick, von Fischingen, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nordieker, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liniger, Sandra, von Wohlen bei Bern, in Münchenbuchsee, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Suzanne Dr., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Thoma, Suzanne, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrbach, Kurt, von Schwarzenburg, in Büren an der Aare, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Matthias, von Recherswil, in Faoug, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Markus, von Escholzmatt und Marbach LU, in Boll (Vechigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imwinkelried, Xaver, von Fiesch und Martisberg, in Laupen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus A., von Signau und Waltenschwil, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Delémont, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebner, Andreas Dr., von Lohn-Ammannsegg, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krone, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Roger, von Steffisburg, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Charles Nicolas, von Rüderswil, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Daniel, von Etziken, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Hans, von Trub, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Helmut, von Lauenen, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Alain, von Onex, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selbmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Muldestausee (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschampion, Rolf, von Gals, in Matten bei Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, Stefan, von Büren an der Aare, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.