Renseignements sur Michael Lindgren
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michael Lindgren
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005919582, Registre du commerce Zurich, (20)
Aviotare GmbH, in Zürich, CHE-283.049.826, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274314).
Firma neu:
Aviotare GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgren, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005274314, Registre du commerce Zurich, (20)
Aviotare GmbH, in Zürich, CHE-283.049.826, Markusstrasse 20, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Aviatikunternehmen. Sie kann auf Beschluss der Geschäftsführer in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, betreiben, übernehmen oder sich an solchen beteiligen;
desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im Uebrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Gesellschaft zu fördern, einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lindgren, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3342980, Registre du commerce Zurich, (20)
Crosbies GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.971-0, Support bei technischen Operationen von Aviatikunternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 17, Publ. 2275576).
Statutenänderung:
27.03.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindgren, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordlund, Marie-Louise, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].