Renseignements sur Christian Linder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Linder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3601201, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Uitikon, in Uitikon, CHE-109.691.741, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676245).
Domizil neu:
c/o Sinisa Kostic, Gemeindekanzlei, Zürcherstrasse 59, 8142 Uitikon Waldegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Viktor Walter, von Mogelsberg, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauder, Bruno, von Heitenried, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Dr. Heinrich, von Henggart, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Christian, genannt Chris, von Basel, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kostic, Sinisa, von Regensdorf, in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3894528, Registre du commerce Zurich, (20)
Kuoni Reisen Holding AG, in Zürich, CH-020.3.921.635-3, Touristikunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 22, Publ. 3832160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Christian, von Basel, in Uitikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Isabel, von Zollikon, in Rüschlikon, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borsani Mennig, Fausta, von Zürich, in Uster, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schütze, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neff, Michael Philipp, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
SPECTRUM EVENTS AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2001, S. 1078).
Statutenänderung:
13.07.2001.
Zweck neu:
Organisation von Reisen, Veranstaltungen und Kongressen sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des Tourismus;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb gemäss Sachübernahmevertrag vom 11.9.1989 und Inventarliste vom 12.9.1989 den Betrieb der vormaligen "MCI Travel SA, Succursale de Zurich", Weinbergstrasse 11, nämlich Mobiliar, Büromaterial, Computer (Hard- und Software) zum Preise von CHF 50'000. -- (davon CHF 25'000. -- für Goodwill).].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder durch die Veröffentlichung im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atallah, Ibrahim, von Adliswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürer, Beat, von Walenstadt, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Christian, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafroth, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudy, Daniel, von Glarus, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Hans-Jörg, von Ennenda, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Heidi, von Zollikofen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tassera, Marc, von Jussy, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.