Renseignements sur Céline Linder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Céline Linder
Numéro de publication: 4803472, Registre du commerce Berne, (36)
Delvila Sàrl, à Courtelary, CH-073.4.011.700-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 231 du 27.11.2000, p. 8055).
Modification des statuts:
17.03.2008.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit. Selon déclaration de l'organe de gestion du 17.03.2008, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Linder, Céline, de Linden, à Courtelary, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 39'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Linder, Denis, de Linden, à Courtelary, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 1'000.00];
Linder, Stéphanie, de Linden, à Courtelary, associée, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00.
Registre du commerce Berne, (36)
Delvila Sàrl, à C o u r t e l a r y , construction et rénovation de bâtiments etc., société à responsabilité limitée (FOSC du 04.05.1998, no 84, p. 2992).
Modification des statuts:
28.08.2000.
Personne et signature radiée:
Vilarino, Manuel, ressortissant espagnol, à Sonceboz-Sombeval, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.
Inscription ou modification de personnes:
Linder, Céline, de Linden, à Courtelary, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 39'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 20'000];
Linder, Denis, de Linden, à Courtelary, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.