Renseignements sur Christiane Melanie Lindemann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christiane Melanie Lindemann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005716298, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisslinx International Ltd, in Zürich, CHE-113.035.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, S.0, Publ. 1835535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus-Dähler, Monika, von Appenzell und Zauggenried, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruedin, Caroline, von Le Landeron, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franke, Guus Paul Wilhelm, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruedin, Olivier, von Le Landeron, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005716297, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisslinx AG, in Zürich, CHE-105.250.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Christiane Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus-Dähler, Monika, von Appenzell und Fraubrunnen, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruedin, Caroline, britische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franke, Guus Paul Wilhelm, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
McAvoy, Judith, von Murten, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Salvenach, in Altendorf];
Ruedin, Olivier, von Le Landeron, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sager, Stefanie, von Langnau am Albis, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].
Numéro de publication: 2243777, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Thinktank Consulting and Training AG, in Gaiserwald, CHE-400.519.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1255661).
Statutenänderung:
24.06.2015.
Firma neu:
Saxxon Handels AG.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, vorwiegend mit Getränken. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Christiane Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baum, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Eilenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Direktor, mit Einzelunterschrift.