Renseignements sur Lothar Limbeck
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lothar Limbeck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4005217, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Jugendprojekte, in Muttenz, CHE-109.841.785, Verein (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, Publ. 6110684).
Statutenänderung:
24.03.2017.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Matthias, von Mümliswil-Ramiswil, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Gabriel, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bindler, Timo G.M., von Basel, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Wolf, Florian, von Zell (LU) und Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Müller, Christian, von Melchnau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Müller, Matthias, von Melchnau, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wolf, Thomas, von Zell (LU) und Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5770368, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Frey & Partner, bisher in Basel, CH-270.2.000.236-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 4).
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Unterer Rütschetenweg 47a, 4133 Pratteln.
Beginn:
1.01.1996.
Zweck:
Personalberatung, IT-, Medien-, Personaldienstleistungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Frey, Dominique, von Zürich und Dielsdorf, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numéro de publication: 3387952, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Compuprog D. Frey & M. Häfliger, in Basel, CH-270.2.000.236-8, EDV-Dienstleistungen usw., Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 13.04.2000, S. 2502).
Firma neu:
Frey & Partner.
Domizil neu:
Rheingasse 15, 4058 Basel.
Zweck neu:
Personalberatung, IT-, Medien-, Personaldienstleistungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Martin, von Fischbach, in Riehen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.