Renseignements sur Rico Liesch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rico Liesch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135736, Registre du commerce Grisons
Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal, in Masein, CHE-112.164.011, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesch, Rico, von Albula/Alvra, in Brienz/Brinzauls (Albula/Alvra), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaniel, Gion Franzestg, von Surses, in Surses, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Martin, von Wolfenschiessen, in Albula/Alvra, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Margreth, Armin, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1006034674, Registre du commerce Grisons
FORST ALBULA, in Bergün Filisur, CHE-264.262.874, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunold, Christian, von Churwalden, in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liesch, Rico, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Hubert, von Safiental, in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Maurus, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caspar, Adrian, von Schmitten (GR), in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürsinger, Marc, von Schmitten (GR), in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ardüser, Petra, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mengiardi, Petra].
Numéro de publication: HR01-1005348825, Registre du commerce Grisons
FORST ALBULA, in Bergün Filisur, CHE-264.262.874, Dorfstasse 38, 7477 Filisur, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2021. 06.07.2021. 08.07.2021.
Zweck:
Die Anstalt erfüllt die ihr von den Gemeinden gemeinsam und je nach Bedarf einzeln übertragenen Aufgaben in den Bereichen Forst, Infrastruktur und Naturgefahren sowie allenfalls in weiteren Bereichen;
nutzt in der gemeinsamen Betriebsorganisation Synergien zur Erledigung der übertragenen Aufgaben;
sucht in der Leistungserbringung die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft;
sucht in der Leistungserbringung des laufenden Waldwegunterhaltes soweit wie möglich die Kooperation mit den Werkgruppen der Gemeinden.
Organisation:
Verwaltungsrat, Betriebsleitung, Revisionsstelle. Diese selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts der politischen Gemeinden Albula/Alvra, Bergün Filisur und Schmitten (GR) findet ihre Rechtsgrundlage in Art. 50 ff. des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden vom 17.10.2017, Inkraftsetzung per 01.07.2018 (BR 175.050). Subsidiäre Haftung der Trägergemeinden gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
Albertin, Daniel, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunold, Christian, von Churwalden, in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liesch, Rico, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Johannes, von Bergün Filisur, in Bergün Filisur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schutz, Luzi Christian, von Bad Zurzach, in Bergün Filisur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Hubert, von Safiental, in Schmitten (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fliri, Urs, von Häggenschwil, in Bergün Filisur, Betriebsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig + Partner AG (CHE-106.001.872), in Thusis, Revisionsstelle;
Bonifazi, Julia, von Albula/Alvra, in Surses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Maurus, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guetg, Carlo, von Surses, in Surses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengiardi, Petra, von Albula/Alvra, in Albula/Alvra, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Patrick, von Bergün Filisur, in Bergün Filisur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turner, Benjamin, von Masein, in Bergün Filisur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.