Renseignements sur Ralph Liechti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ralph Liechti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004471235, Registre du commerce Berne, (36)
Teccon GmbH, in Thun, CHE-112.901.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, Publ. 5871396).
Firma neu:
Teccon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, James, von Hasle bei Burgdorf, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Ralph, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Tägertschi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2117065, Registre du commerce Berne, (36)
Liechti Engineering AG, in Langnau im Emmental, CHE-106.190.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2033083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Ralph, von Hasle bei Burgdorf, in Tägertschi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1613875, Registre du commerce Berne, (36)
Liechti Engineering AG, in Langnau im Emmental, CHE-106.190.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6771996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Eduard, von Sumiswald, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Peter, von Gebenstorf, in Goldach, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, James, von Hasle bei Burgdorf, in Sumiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boillat, Pascal, von Les Breuleux, in Lens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bustinduy Roales, Aitor, spanischer Staatsangehöriger, in Chambésy (Pregny-Chambésy), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Bernhard, von Mühleberg, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Ralph, von Hasle bei Burgdorf, in Tägertschi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].