Renseignements sur Urs Leutenegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Leutenegger
Dernières notifications FOSC pour Urs Leutenegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6196684, Registre du commerce Zurich, (20)
InstaControl AG, in Winterthur, CH-020.3.027.369-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 27, Publ. 5770872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Daniel, von Willisau Stadt, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4238720, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Urs Leutenegger GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.016.603-9, Elektrokontrollen nach Niederspannungs- Installationsverordnung (NIV), Qualitätssicherung bei Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Netzbetreiberinnen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 14, Publ. 1202254).
Statutenänderung:
26.11.2007.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Leutenegger, Sylvia, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 1202254, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Urs Leutenegger GmbH, in Frauenfeld, Kleiberweg 34, 8500 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2003.
Zweck:
Elektrokontrollen nach Niederspannungs- Installationsverordnung (NIV), Qualitätssicherung bei Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Netzbetreiberinnen, Elektroplanungen, Beratungen Sicherheit und Energie, Schulung, Elektroinstallationen sowie Handel mit Elektrobedarf. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Leutenegger, Urs, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Meyer-Leutenegger, Sylvia, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.