Renseignements sur Thomas Leupin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Leupin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6487858, Registre du commerce Zoug, (170)
Delyte Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.382-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, S. 0, Publ. 6148322). Mit Erklärung vom 19.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting Revisions AG (CH-035.9.026.903-3), in Düdingen, Revisionsstelle;
Leupin, Thomas, von Muttenz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5901556, Registre du commerce Zoug, (170)
Delyte Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.382-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 26, Publ. 5190524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimai, Dr. Alexander, von Fällanden, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leupin, Thomas, von Muttenz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5901776, Registre du commerce Zoug, (170)
ASECA AG, in Unterägeri, CH-170.3.033.843-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 20, Publ. 5543596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Thomas, von Muttenz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimai, Dr. Alexander, von Fällanden, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].