Renseignements sur Dieter Leupin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dieter Leupin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4201913, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
LEDplus GmbH, in Muttenz, CHE-113.257.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, Publ. 3637862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Robert, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 6285048, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
FairPartner Treuhand GmbH, bisher in Basel, CH-270.4.013.656-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 9, Publ. 5128906).
Gründungsstatuten:
04.11.2003.
Statutenänderung:
28.07.2011.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Schönmattstrasse 4, 4153 Reinach BL. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jan, Philippe, von Les Tavernes, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 3637936, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
FairPartner Treuhand GmbH, in Basel, CH-270.4.013.656-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 5, Publ. 2006684).
Statutenänderung:
6.11.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jan, Paulette, von Les Tavernes, in Bättwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jan, Philippe, von Les Tavernes, in Metzerlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Bättwil, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.