Renseignements sur Prof. Dr. Yvan Michel Lengwiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Yvan Michel Lengwiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005678926, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
pai research GmbH, in Basel, CHE-466.801.731, Gundeldingerstrasse 208, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erarbeitung und Vermarktung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Finanzmärkte und der Finanzintermediation oder anderer Wissensgebiete. Sie tut dies insbesondere durch die Erforschung geeigneter Daten und die Bereitstellung von Beratung, Literatur, Softwaretools und Schulung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 08.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kumar Rishabh, Kumar Rishabh, indischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lengwiler, Yvan, von Muolen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1531901, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Max Geldner-Stiftung, in Basel, CHE-100.647.656, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hill, Prof. Dr. Wilhelm, von St. Gallen, in Therwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucky, Prof. Dr. Rolf Andreas, von Konolfingen, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stucky, Prof. Dr. Rolf A., Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lengwiler, Prof. Dr. Yvan Michel, von Muolen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6029230, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Fengineering GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.035.360-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 21, Publ. 3909518).
Gründungsstatuten:
23.04.2007.
Statutenänderung:
14.01.2011.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Gundeldingerstr. 208, 4053 Basel.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erarbeitung und Vermarktung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Finanzmärkte und anderer Wissensgebiete der Ökonomie. Sie tut dies insbesondere durch die Bereitstellung von Beratung, Literatur, Softwaretools und Schulung. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder dem finanziellen Gedeihen und Fortbestand der Gesellschaft dienen könnten. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Telefax oder Email an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben. Mit Erklärung vom 14.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengwiler, Guido, von Muolen, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lengwiler, Yvan, von Muolen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Zürich und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].