Renseignements sur Claude Pascal Lelièvre
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claude Pascal Lelièvre
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005808132, Registre du commerce Berne, (36)
KanalFritz GmbH, in Muri bei Bern, CHE-485.906.690, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888359).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liaudet Pial SA (CHE-103.827.999), in Renens VD, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lelièvre, Claude, von Vuisternens-devant-Romont, in Les Cullayes (Servion), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Biberstein Jauslin, Gisela Carmela, von Hubersdorf, in Belp, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jauslin, Stefan, von Muttenz, in Belp, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2571435, Registre du commerce Valais, (621)
snow du Valais Sàrl, à Bagnes, CHE-246.292.328, société à responsabilité limitée (No. FOSC 148 du 04.08.2015, Publ. 2305235).
Nouvelle raison sociale:
snow du Valais Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.12.2015.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rodrigues, Charles, citoyen français, à Moulins-les-Metz (FR), président des gérants, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lelièvre, Claude Pascal, de Vuisternens-devant-Romont, à Servion, gérant et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: gérant avec signature individuelle].
Numéro de publication: 2562525, Registre du commerce Valais, (600)
ski du Valais Sàrl, in Zermatt, CHE-156.759.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945875).
Firma neu:
ski du Valais Sàrl in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Claude Lelièvre, Liaudet Pial SA, Chemin du Chêne 21, 1020 Renens.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodrigues, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Moulins-les-Metz (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lelièvre, Claude Pascal, von Vuisternens-devant-Romont, in Servion, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].