Renseignements sur Felix Peter Lehner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Felix Peter Lehner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004917531, Registre du commerce Glaris
Bernet & Lehner Treuhand AG, in Glarus, CHE-106.897.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S.6, Publ. 5039708).
Statutenänderung:
17.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Ausführung aller in den Aufgabenkreis einer Treuhand-, Verwaltungs-, Revisions- und Unternehmensberatungsgesellschaft fallenden Arbeiten sowie die Durchführung von Revisionen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder diese erwerben sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 09. Dezember 1982 und Übernahmebilanz per 30. November 1982 Aktiven von CHF 247'470.65 und Passiven von CHF 77'470.65 der bisher im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Jakob Etter, Treuhandbüro", in Glarus, zum Übernahmepreis von CHF 170'000.--, wovon CHF 2'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden;
CHF 48'000.-- sind bar einbezahlt.].
Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, wenn alle Adressen bekannt sind, durch Brief oder elektronisch. In allen andern Fällen erfolgen sie durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung vom 17.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonfida Treuhand AG (CH-320.3.029.252-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Johann Jakob, genannt Jakob, von Gommiswald, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bernet, Jakob];
Lehner, Felix Peter, von Zürich, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Lehner, Felix, von Zürich und Leukerbad].
Numéro de publication: 3835343, Registre du commerce Glaris, (160)
Pro Untertitel GmbH, in Glarus, CHE-102.690.686, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3795775).
Firma neu:
Pro Untertitel GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bernet & Lehner Treuhand AG, Bankstrasse 7, 8750 Glarus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Stephan, von Kaltbrunn, in Schmerikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lehner, Felix, von Zürich, in Glarus, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4745726, Registre du commerce Glaris, (160)
Felix Lehner, in Glarus, CH-160.1.004.882-3, Bankstrasse 7, 8750 Glarus, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Revisionen und Treuhanddienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Lehner, Felix, von Zürich, in Glarus, Inhaber, mit Einzelunterschrift.