Renseignements sur Yvonne Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005188403, Registre du commerce Lucerne, (100)
SOS-Dienst Luzern, Kirchliche Familien- und Nachbarschaftshilfe, in Luzern, CHE-113.986.837, Verein (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Yvonne, von Emmen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauener Jaggy, Claudia, von Basel, in Malters, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holz Egle, Eva, von Emmen und Bülach, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann-Baumann, Cornelia, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3744195, Registre du commerce Obwald, (140)
VIA CORDIS - Verein zur Förderung christlicher Kontemplation in Europa, in Sachseln, CHE-109.084.883, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985185).
Statutenänderung:
13.08.2017.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Kernserstrasse 29, 6060 Sarnen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, Erträge aus den Geschäftsaktivitäten, Kooperationen.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haffter, Dr. Andreas Erich, von Wetzikon (ZH) und Weinfelden, in Hinwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässker, Daniela, von Sulgen, in Zürich, Vizepräsidentin, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Maria, von Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Susanne Doris, von Gersau und Fällanden, in Wattwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Jürg, von Amriswil, in Utzenstorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caspar, Bernhard Walter, von Rorschach, in Pieterlen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knepper, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Kerns, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knepper, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Yvonne, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maschwitz, Hans Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Much (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockinger, Arno Albert, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberalm (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwimpfer, Ulrich Walter, von Entlebuch, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1666711, Registre du commerce Obwald, (140)
VIA CORDIS - STIFTUNG HAUS ST.DOROTHEA FLÜELI-RANFT, in Sachseln, CHE-113.716.108, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsanger, Dr. Cornelia, von Zürich und Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freivogel Kayser, Margrit, von Stans, in Sachseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Yvonne, von Emmen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt-Spichtig, Gertrud, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Werner, von Basel, in Sachseln, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Lukas, von Dallenwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen (CH-140.3.000.377-4)].