Renseignements sur Thomas Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Lehmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4446247, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lehmann Arnegg AG, in Gossau SG, CHE-103.800.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4287227).
Domizil neu:
Hirschbergstrasse 16, 9200 Gossau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Thomas, von Andwil SG, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Rolf, von Balgach, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Thomas, von Langnau im Emmental, in Untervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Andwil SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Cornelia, von Oberbüren, in Gossau SG, mit Einzelprokura [bisher: Lehmann-Scheiwiller, Cornelia, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 5599836, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lehmann Arnegg AG, in Gossau SG, CH-320.3.026.668-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2001, S. 5953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Andwil SG, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Thomas, von Andwil SG, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann-Schwager, Rudolf, von Andwil SG, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Arnegg (Gossau), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lehmann Arnegg AG, in Gossau SG, Betrieb einer Schreinerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.1999, S. 5114).
Statutenänderung:
14.06.2001.
Zweck neu:
Betrieb einer Fensterfabrikation, Schreinerei, Türenproduktion und Holzverarbeitung, Führung eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, übertragen und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.12.1986 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt nach erfolgter Gründung die Liegenschaft Parzelle Nr. 4001, Grundbuch Gossau, zum Maximalpreis von CHF 400 000.-- zu erwerben. Im weitern beabsichtigt die Gesellschaft, nach erfolgter Gründung von der Leonhard Lehmann AG, in Gossau SG, die Aktiven und Passiven der Betriebszweige Schreinerei, Fensterfabrikation, Holzverarbeitung sowie des Architektur- und Planungsbüros in einer noch zu erstellenden Bilanz per 31. Dezember 1986 zu Buchwerten zum Höchstpreis von CHF 900 000. -- zu übernehmen. ].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief, Telefax oder mittels anderer elektronischer Übertragungsmittel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosberger, Josef, von Gossau SG, in Arnegg (Gossau), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann-Schwager, Rudolf, von Andwil SG, in Arnegg (Gossau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Daniel, von Andwil SG, in Gossau SG, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bronschhofen, Mitglied];
Knecht, Robert F., von Dorf, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Thomas, von Andwil SG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].