Renseignements sur Prof. Dr. Roger Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Prof. Dr. Roger Lehmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Roger Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005927958, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweizerische Diabetes-Stiftung, in Baden, CHE-110.297.687, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumsteg, Urs, von Mettau, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti-Weder, Claudia, von Sagogn, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Donath, Marc, von Chamblon, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005869292, Registre du commerce Zurich, (20)
diabeteszürich, in Zürich, CHE-107.835.584, Verein (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654714).
Statutenänderung:
20.07.2023.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Verbesserung der Lage von Menschen mit Diabetes mellitus im Kanton Zürich und angrenzenden Gebieten ohne eigene Diabetes-Gesellschaft. Dies wird erreicht durch die Schulung und Beratung der Betroffenen, deren Angehörigen und weiteren Interessengruppen sowie durch die podologische Behandlung von Betroffenen mittels medizinischer Fusspflege und Wundversorgung. Der Verein unterstützt Ferienlager für Kinder mit Diabetes mellitus und engagiert sich in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Prävention. Soweit es seine Mittel gestatten, fördert der Verein Forschungsprojekte, welche sich mit dem Vereinszweck decken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Prof. Dr. Roger, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cibik Arslantas, Ülkü, von Zürich, in Regensdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hoffmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pultrone, Pasquale, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karlen, Nadine, von Lostorf, in Thun, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Vesna, von Zürich, in Herrliberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: HR02-1005448560, Registre du commerce Zurich, (20)
diabeteszürich, in Zürich, CHE-107.835.584, Verein (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kron, Andreas, von Ettingen, in Elgg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Prof. Dr. Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Karlen, Nadine, von Lostorf, in Konolfingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.