Renseignements sur Monika Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004879236, Registre du commerce Zurich, (20)
Controller Akademie AG, in Zürich, CHE-105.515.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Hans-Ulrich, von Sigriswil, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Monika, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hewlett-Packard (Schweiz) AG (Hewlett-Packard (Suisse) SA), bisher in B a s e l , Übernahme der Vertretung in der Schweiz für Verkauf und Service der Hewlett-Packard-Produkte, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.1999, S. 6597).
mit Hauptsitz in:
Urdorf (HR Zürich).
Sitz neu:
A r l e s h e i m .
Domizil neu:
Schorenweg 10, 4144 Arlesheim.
Firma Hauptsitz:
Firma: Hewlett-Packard (Schweiz) AG (Hewlett-Packard (Suisse) SA).
Rechtsnatur Hauptsitz:
Rechtsnatur: Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Sitz Urdorf (HR Zürich).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Eingetragen im Handelsregister am Hauptsitz: 27.01.1981.
Zweck Hauptsitz:
Zweck: Übernahme der Vertretung in der Schweiz für Verkauf und Service der Hewlett-Packard- Produkte, namentlich von Computer-Produkten, elektronischen Messgeräten, analytischen und medizinischen Apparaten und Geräten, elektronischen Bauteilen, sowie Herstellung, Pflege und Vertrieb von Software und damit verbundene weitere Dienstleistungen,Verwertung gewerblicher Eigentumsrechte, von Erfinderpatenten, Verfahren und Informationen. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Liegenschaften kaufen und verkaufen, Laboratorien einrichten, Fabrikationsaufträge erteilen und sich an anderen Unternehmungen beteilighen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Zweck zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Frank, von Zürich, in Ennetbaden, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Krautter, Peter, von Münchwilen TG, in Fischbach-Göslikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baillod, Jean, von Neuchâtel, in Genolier, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Weibel, Rolando, von Lugano, in Onex, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Zahnd,Walter Herbert, von Wahlern, in Jonen, mit Einzelprokura [wie bisher];
Wälti, Wilhelm, von Mels, in Rüti ZH, Mitglied und Generaldirektor, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Monika, von Zürich und Niederbüren, in Berikon, mit Einzelprokura.
Registre du commerce Zurich, (20)
Hewlett-Packard (Schweiz) AG, in U r d o r f, Übernahme der Vertretung in der Schweiz für Verkauf und Service der Hewlett-Packard- Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.1999, S. 5514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krautter, Peter, von Münchwilen TG, in Fischbach-Göslikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Monika, von Niederbüren, in Berikon, mit Einzelprokura.