Renseignements sur Bruno Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5912696, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäs Max GmbH, in Dietikon, CH-020.4.003.006-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 27, Publ. 4983502). Gemäss Erklärung vom 11.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Currat, Alfred genannt Fredy, von La Verrerie, in Epalinges, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Bruno, von Vechigen, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5825820, Registre du commerce Zurich, (20)
W. Ottiger AG, in Dietikon, CH-020.3.919.407-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 29, Publ. 4456884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer, Michel, von Lengnau BE, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joho, Erich, von Bettwil, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassels, Robert, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Currat, Alfred genannt Frédy, von La Verrerie, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laborde, Claude, von Bofflens, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Bruno, von Vechigen, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodard, André, von La Roche, in Marsens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charvet, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Archamps (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daloz, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Pougny (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Laurence, von Trub, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagresle, Alban, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Julien-en-Genevois (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pouly, Charly, von Les Cullayes, in Meyriez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4601738, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäs Max GmbH, in Dietikon, CH-020.4.003.006-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2007, S. 22, Publ. 3763242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhoof, Marc, von Basel, in Bremblens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Andreas, von Worb, in Koppigen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Bruno, von Vechigen, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegwart, Pierre, von Saas Almagell, in Vufflens-le-Château, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].