Renseignements sur Frédéric Lauber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Frédéric Lauber
Numéro de publication: HR02-1005495849, Registre du commerce Berne, (36)
Téléski Tramelan S.A., à Tramelan, CHE-101.927.905, société anonyme (No. FOSC 69 du 11.04.2018, Publ. 4163963).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourquin, Claudine, de Villeret, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bracelli, Benoit, de Capriasca, à Tramelan, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Gyger, Martin, de Eriz, à Mont-Tramelan, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Lauber-Chatelain, Aline, de Tramelan, à Tramelan, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Droz, Jean Pierre, de Mont-Tramelan, à Tramelan, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Gerber, Ernest, de Langnau im Emmental, à Mont-Tramelan, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Lauber, Frédéric, de Adelboden, à Tramelan, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Voumard, Jean Claude, de Tramelan, à Les Reussilles (Tramelan), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Vuilleumier, Brian, de Tramelan, à Les Reussilles (Tramelan), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Vuilleumier, Philippe, de Tramelan, à Tramelan, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 1450107, Registre du commerce Berne, (36)
Téléski Tramelan S.A., à Tramelan, CHE-101.927.905, société anonyme (No. FOSC 211 du 30.10.2012, Publ. 6911096).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boegli, Philippe, de Ochlenberg, à Mont-Tramelan, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lauber-Chatelain, Aline, de Tramelan, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Lauber, Frédéric, de Adelboden, à Tramelan, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6244648, Registre du commerce Berne, (36)
Wemas Sàrl, à Tramelan, CH-073.4.009.656-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 65 du 04.04.2003, p. 4, Publ. 936126).
Modification des statuts:
25.05.2011.
Nouveau but:
La société a pour buts le montage, l'achat et la vente de roulettes et chariots en tous genres et d'activité commerciale en import-export. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur la reprise de biens lors de la fondation du 16.02.1999 est abrogée] [biffé: Reprise de biens : la société reprend l'inventaire marchandises, l'inventaire machines et mobilier de bureau ainsi que les postes caisse, compte de chèques postaux et compte-location de la société en commandite 'Wemas - J.P. Mathez et Cie', à Tramelan, selon contrat de vente du 16.02.1999, pour le prix total de CHF 107'548.05.].Nouvelles communications: Communications aux associés: par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration du 25.05.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lauber, Christian, de Adelboden, à Tramelan, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Lauber-Geiser, Arlette, de Adelboden, à Tramelan, gérante, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lauber, Frédéric, de Adelboden, à Tramelan, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 10'000.00].