Renseignements sur Christoph Wilhelm Lauber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Wilhelm Lauber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004571219, Registre du commerce Valais, (600)
Alpgenossenschaft Stafelalp, in Zermatt, CHE-142.424.837, c/o Burgergemeinde Zermatt, Bahnhofstrasse 53, 3920 Zermatt, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2019.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Bewirtschaftung der Stafelalp ob Zermatt, insbesondere durch die Herstellung von Alpprodukten, die Organisation der Nutzung der Weiden, einschliesslich des Unterhalts der notwendigen Einrichtungen (wie Stallungen, Zäune, Herdenschutz und dgl.) sowie die Pflege der Landschaft.
Anteilscheine:
CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Wallis. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mit einfachem Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen:
Schuler, Christian, von Zermatt, in Zermatt, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taugwalder, Amedée, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronig, Alain Urban, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Christoph Wilhelm, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Barbara, von Wald (BE), in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taugwalder-Gruber, Raphaela, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Taugwalder AG (CHE-102.271.409), in Zermatt, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2347211, Registre du commerce Valais, (600)
Viehversicherungsgenossenschaft Zermatt, in Zermatt, CHE-104.536.441, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, Publ. 6216044).
Statutenänderung:
24.01.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderbinen, German, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Christoph Wilhelm, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2128241, Registre du commerce Valais, (600)
Milchproduzentengenossenschaft Zermatt, in Zermatt, CHE-101.250.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, Publ. 6211544).
Statutenänderung:
13.06.2012.
Domizil neu:
Wiestiboden 10, 3920 Zermatt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Josef jun., von Zermatt, in Zermatt, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbinen, German, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taugwalder, Amedée, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Christoph Wilhelm, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gobba, Reto, von Croglio, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].