Renseignements sur Teuta Laski-Kabashi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Teuta Laski-Kabashi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4631394, Registre du commerce Zurich, (20)
R&L Architektur Generalbau und Immobilien GmbH, bisher in Birmenstorf AG, CH-400.4.030.012-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 1, Publ. 4243074).
Gründungsstatuten:
15.11.2007.
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Oetwil am See.
Domizil neu:
Zelgliackerstrasse 3, 8618 Oetwil am See.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Architekturdienstleistungen, die Ausführung von Bauten als Generalunternehmer, der Kauf und Verkauf von Grundstücken im In- und Ausland und Handel mit Baustoffen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch Grundstücke erwerben oder veräussern, Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, um das Geschäft im In- und Ausland zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder auf elektronischem Wege (insb. E-Mail).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laski-Kabashi, Teuta, von Killwangen, in Birmenstorf AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Laski, Rudolf, von Killwangen, in Birmenstorf AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lushi-Bibaj, Manuella, kosovarische Staatsangehörige, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4243074, Registre du commerce Argovie, (400)
R&L Architektur Generalbau und Immobilien GmbH, in Birmenstorf AG, CH-400.4.030.012-3, Ringstrasse 17, 5413 Birmenstorf, , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2007.
Zweck:
Erbringung von Architekturdienstleistungen, Ausführung von Bauten als Generalunternehmer, Kauf und Verkauf von Grundstücken im In- und Ausland und Handel mit Baustoffen aller Art;
die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern, Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Laski-Kabashi, Teuta, von Killwangen, in Birmenstorf AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00;
Laski, Rudolf, von Killwangen, in Birmenstorf AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4019114, Registre du commerce Argovie, (400)
VRT Swiss Immobilien & Generalbau GmbH, in Birmenstorf AG, CH-400.4.028.934-5, Ringstrasse 17, 5413 Birmenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.07.2007.
Zweck:
Ausführung von Bauten als Generalunternehmer, Kauf und Verkauf von Grundstücken im In- und Ausland sowie Handel mit Baustoffen aller Art;
kann sich an Unternehmen beteiligen, Niederlassungen errichten, Vermögenswerte verwalten, Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten oder veräussern, Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen sowie Handel mit Waren aller Art betreiben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Laski, Rudolf, von Killwangen, in Birmenstorf AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Laski-Kabashi, Teuta, von Killwangen, in Birmenstorf AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.