Renseignements sur Reto Diego Lardi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Diego Lardi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004879968, Registre du commerce Zurich, (20)
lardi gmür klossner architekten ag, in Illnau-Effretikon, CHE-106.966.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, S.0, Publ. 3650613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Reto Diego, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Gmür, Peter, von Rapperswil-Jona und Amden, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Rolf, von Diemtigen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Klossner, Mario, von Diemtigen, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004572013, Registre du commerce Grisons, (350)
Fondazione Conviva Poschiavo, in Poschiavo, CHE-239.794.286, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544845).
Domizil neu:
Via di Puntunai 12, Casa Conviva, 7742 Poschiavo.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanolari, Ilario, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Darmstadt, Dr. Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Poschiavo, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Crameri-Micheletti, Laura, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Semadeni, Guglielmo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dorizzi, Silvia, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Reto, von Illnau-Effretikon, in Pfäffikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Poschiavo, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Crameri Mauderli, Mariangela, von Poschiavo, in Poschiavo, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bächlin, Bruno, von Basel, in Poschiavo, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Maria Lina, von Poschiavo, in Poschiavo, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasparin, Patrizia, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rera, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3650613, Registre du commerce Zurich, (20)
Lardi + Gmür Architektur und Generalbau AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.966.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3540723).
Statutenänderung:
11.07.2017.
Firma neu:
lardi gmür klossner architekten ag.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Reto Diego, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Poschiavo].