Renseignements sur Andreas Lanz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Lanz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Lanz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4764980, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Oftringen, in Oftringen, CH-400.5.902.006-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2004, S. 1, Publ. 2534462).
Statutenänderung:
12.09.2007, 26.06.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt auf dem Wege der genossenschaftlichen Selbsthilfe die Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder durch bestmögliche Verwertung der Milch, Förderung der milchwirtschaftlichen Technik, Förderung der beruflichen Kenntnisse und des genossenschaftlichen Geistes durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen sowie Unterhalt und Bewirtschaftung der ihr gehörenden Liegenschaften;
die Genossenschaft kann im Rahmen der Selbsthilfe ihre Tätigkeit auf andere Gebiete ausdehnen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Haftung und Nachschusspflicht der Genossenschafter ist aufgehoben.] [bisher: Haftung: Persönliche und unbeschränkte Haftung sowie unbeschränkte Nachschusspflicht der Genossenschafter.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 13.08.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Ernst, von Huttwil, in Oftringen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Wilhelm, von Höchstetten, in Oftringen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Andreas, von Walterswil BE, in Oftringen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.