Renseignements sur Gerald Langof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gerald Langof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6370958, Registre du commerce Argovie, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 2, Publ. 5004162).
Statutenänderung:
27.09.2011.
Zweck neu:
Maschinenbau und Bearbeitung von Maschinenkomponenten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Lenzburg (CHE-103.746.970), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, von Hausen AG, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 4539124, Registre du commerce Argovie, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3384952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4539134, Registre du commerce Argovie, (400)
Prodinvest AG, in Neuenhof, CH-170.3.024.709-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3385112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].