Renseignements sur Marc Langner
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marc Langner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005204803, Registre du commerce Schwyz, (130)
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031211).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24].
Aktien neu:
68'395'326 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 53'846'524 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17.11.2020]. Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 28.05.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von EUR 849'998.63, wofür 1'565'375 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3951391, Registre du commerce Schwyz, (130)
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135093).
Statutenänderung:
15.12.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09].
Aktien neu:
49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.7.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Genehmigte Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.