Renseignements sur Patrick Landolt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrick Landolt
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Landolt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005570378, Registre du commerce Zurich, (20)
Cat Aviation AG, in Kloten, CHE-106.136.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567521).
Statutenänderung:
16.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.06.2022 werden 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.08.2022 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niedhart, Alfons, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ladina, von Bregaglia, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Patrick, von Glarus Nord, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Näfels];
Riesen, Iris Renate, von Rüeggisberg, in Nürensdorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bassersdorf];
von Planta, Niclas, von Zernez, in Egg, Geschäftsführer, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6235118, Registre du commerce Zurich, (20)
Boucherville AG, in Zürich, CH-020.3.005.251-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 30, Publ. 5911372).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Timothy, von Zürich, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Joos, Gregor, von Andeer, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Kuhn, Peter, von Wohlen AG, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Landolt, Patrick, von Glarus Nord, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Näfels, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].