Renseignements sur René Lampert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Lampert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3432831, Registre du commerce Zoug, (170)
Vorsprung Software AG, bisher in Zürich, CHE-253.075.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369887).
Statutenänderung:
16.03.2017.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Aegeristrasse 34, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, René, von Jenins, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bergamin, Reto Joseph, von Wetzikon (ZH), in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barack, Dr. Boaz, von Erlenbach (ZH), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1369887, Registre du commerce Zurich, (20)
Vorsprung Software AG, in Zürich, CHE-253.075.931, Leutschenbachstrasse 45, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Informatik tätig zu sein. Sie kann Software entwickeln, vertreiben, warten und beratend tätig sein. Sie kann als Generalunternehmerin für Informatik Gesamt- oder Teillösungen tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lampert, René, von Jenins, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bergamin, Reto Joseph, von Wetzikon ZH, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1064245, Registre du commerce Zurich, (20)
Softsite AG, in Zürich, CH-020.3.006.166-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 23, Publ. 4608512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, René, von Jenins, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach ZH];
Zaugg Lampert, Ursula, von Trub, in Dietlikon, mit Einzelprokura [bisher: in Erlenbach ZH].