Renseignements sur Isabelle Lampert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Isabelle Lampert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005704013, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agella AG, in Emmen, CHE-102.964.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, August, von Wittenbach SG, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Beatrice Claudia, von Wittenbach, in Emmen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Lampert, Isabelle, von Wittenbach, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Michael Claude, von Wittenbach, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3098513, Registre du commerce Zurich, (20)
Jacqueline Zbinden Stiftung - Zum Wohle von Mensch und Tier, in Urdorf, CHE-337.682.607, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, Publ. 3026931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, Isabelle, von Wittenbach, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CHE-108.388.814), in Dietikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Simone, von Buckten, in Pratteln, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pickel, Nicole, von Davos, in Russikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Andrea, von Merenschwand, in Thalheim AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräuchi, Sandra, von Bäriswil, in Rheinfelden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2240311, Registre du commerce Zurich, (20)
Jacqueline Zbinden Stiftung - Zum Wohle von Mensch und Tier, in Urdorf, CHE-337.682.607, In der Halden 9, 8902 Urdorf, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.09.2013.
Zweck:
Die Stiftung soll wirtschaftlich schwachen Mitmenschen ermöglichen, ihrem Tier eine veterinäre erfahrungsmedizinische Behandlung zukommen zu lassen, die sie nicht finanzieren könnten. Auch soll sie Menschen in angespannter finanzieller Lage ermöglichen, ein Tier weiterhin zu halten, wenn sie von beispielsweise IV oder Ergänzungsleistungen abhängig werden. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 17.02.2015 des Bezirksgerichts, in Dietikon.
Eingetragene Personen:
Kräuchi, Sandra, von Bäriswil, in Rheinfelden, Präsidentin des Stiftungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Simone, von Buckten, in Pratteln, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Isabelle, von Wittenbach, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pickel, Nicole, von Davos, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CHE-108.388.814), in Dietikon, Revisionsstelle.