Renseignements sur Martin Laminet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Laminet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7219846, Registre du commerce Berne, (36)
Korff AG, in Oberbipp, CH-053.3.007.102-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 4, Publ. 5992028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasag Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Mario, von Schnottwil, in Bellach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erb, Yannick, von Röthenbach im Emmental, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erzer, Luc, von Seewen, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-036.9.043.175-0), in Bern.
Numéro de publication: 2490212, Registre du commerce Berne, (36)
Lat SA, bisher in Biel BE, CH-073.3.001.420-2, Import und Export sowie Handel mit Gütern aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2002, S. 4, Publ. 434916).
Statutenänderung:
21.09.2004.
Firma neu:
LAT SA.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Industriering 11, 3250 Lyss.
Postadresse:
[gestrichen: Industriering 11, 3250 Lyss].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herriger, Hans Dr., von Nyon, in Studen BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Jean-Marc, von Langnau im Emmental, in Lausanne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Burillo, Thomas, von Thunstetten, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Luca, von Langnau im Emmental, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2288694, Registre du commerce Berne, (36)
Korff AG, in Oberbipp, Produktion und Verarbeitung von Baumaterialien, insbesondere von Isoliermaterialien und Aluminiumprodukten, sowie Handel mit denselben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2002, S. 4, Publ. 749748).
Statutenänderung:
11.05.2004.
Zweck neu:
Verarbeitung von und Handel mit Aluminiumprodukten und Verbundmaterialien. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, belasten und verkaufen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korff, Dieter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hutzli, Martin, von Bern und Saanen, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Otto, von Fischingen (Au TG), in Hendschiken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Au TG (Gemeinde Fischingen), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].